MD MAQUINARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Juan Sebastian Elkano, 18
Código Postal 48960
Municipio Galdakao
Provincia Bizkaia
Razón Social MD MAQUINARIA SL
CIF B48656144
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MD MAQUINARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MD MAQUINARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Pino Emma Virginia | Liquidador | 28/10/2010 | 01/03/2012 |
Arias Hernandez Emilio | Consejero | 12/08/2009 | 28/10/2010 |
Castro Martinez Juan Matias | Secretario | 12/08/2009 | 28/10/2010 |
Castro Martinez Juan Matias | Consejero | 12/08/2009 | 28/10/2010 |
Simon Solano Jose Angel | Presidente | 12/08/2009 | 28/10/2010 |
Simon Solano Jose Angel | Consejero | 12/08/2009 | 28/10/2010 |
ACTOS BORME DE MD MAQUINARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 1, F 182, S 8, H BI 10899,B , I/ 12 .. (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 1, F 182, S 8, H BI 10899,B , I/ 12 .. (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 1, F 182, S 8, H BI 10899,B , I/ 11 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 1, F 182, S 8, H BI 10899,B , I/ 11 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 1, F 182, S 8, H BI 10899,B , I/ 11 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-180-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 796, L 1, F 181, S 8, H BI 10899,B , I/ 10 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-48