MC MINERAL 2015 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Narcís Monturiol, 10
Código Postal 08243
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MC MINERAL 2015 SL
CIF B66674565
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Fecha de Constitución 15/12/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MC MINERAL 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MC MINERAL 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claudio Jose Ribeiro Monteiro | Administrador Solidario | 14/11/2017 | 28/06/2021 |
Roca Penas Enric | Administrador Solidario | 19/01/2016 | 28/06/2021 |
Marcia Manuela Medeiros Ferreira | Administrador Solidario | 19/01/2016 | 14/11/2017 |
ACTOS BORME DE MC MINERAL 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 51, S 8, H B 478901, I/A 3 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 211/2021, AUTO FIRME DE FECHA 23/02/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 51, S 8, H B 478901, I/A 3 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
- EL COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA,PARA LA CONSTRUCCION Y LA INGENIERIA CIVIL,ASI COMO EL ARRENDAMIENTO DE LA MISMA,Y SU REPARACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 51, S 8, H B 478901, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 51, S 8, H B 478901, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 51, S 8, H B 478901, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 51, S 8, H B 478901, I/A 2 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 50, S 8, H B 478901, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Dirección:CL NARCIS MONTURIOL, N 10, POL.IND. BUFALVENT (MANRESA)
Comienzo de operaciones:15/12/15
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA, PARA LA CONSTRUCCION Y LA INGENIERIA CIVIL, ASU COMO SU REPARACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45164 , F 50, S 8, H B 478901, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08