MB III PROPCO SPAIN II SL
Dirección social Av Europa, 9
Código Postal 08907
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MB III PROPCO SPAIN II SL
CIF B88200142
Capital Social 36750.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2018
Nombres Anteriores
- FUNSTONE INVEST SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MBERP III SPANISH HOLDCO SL
ORGANIGRAMA DE MB III PROPCO SPAIN II SL
VINCULACIONES DE MB III PROPCO SPAIN II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MB III PROPCO SPAIN II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado Solidario | 16/06/2022 | |
Figueroa Ana Gabriela | Apoderado Solidario | 16/06/2022 | |
Fuentes Fernandez Jorge | Apoderado Solidario | 16/06/2022 | |
Martos Perez De Ayala Isabel | Apoderado Solidario | 16/06/2022 | |
Rives Ruiz-tapiador Carlos | Apoderado Solidario | 16/06/2022 | |
Rodriguez De La Rua Garcia Maria Cristina | Apoderado Solidario | 16/06/2022 | |
Salces Ranero Susana | Apoderado Solidario | 16/06/2022 | |
Reviriego Martinez Carmen | Administrador Solidario | 17/11/2021 | |
Tuchmuntz Alexandre | Administrador Solidario | 17/11/2021 | |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado | 09/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MB III PROPCO SPAIN II SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48565 , F 198, S 8, H B 588378, I/A 24 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
- PZ D'EUROPA 9-11, PLANTA 12 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48565 , F 198, S 8, H B 588378, I/A 23 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
- Se omitió por error en la Inscripción 21ª la revocación como Apoderado de TMF MANAGEMENT SPAIN SL que causó la Inscripción 4ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41543 , F 121, S 8, H M 679994, I/A 21 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41543 , F 121, S 8, H M 679994, I/A 21 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41543 , F 121, S 8, H M 679994, I/A 21 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41543 , F 120, S 8, H M 679994, I/A 20 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41543 , F 120, S 8, H M 679994, I/A 19 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41543 , F 120, S 8, H M 679994, I/A 19 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41543 , F 120, S 8, H M 679994, I/A 19 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
- C/ ALCALA 54 4ª IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41543 , F 120, S 8, H M 679994, I/A 18 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28