MB BARTER & TRADING SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MARCUS PORCIUS,1,2 POL.IND.LES GUIXERES
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social MB BARTER & TRADING SPAIN SL
CIF B65342891
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 12/05/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MB BARTER & TRADING SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MB BARTER & TRADING SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gerhard Zurmuhle | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 13/05/2015 |
Gerhard Zurmuhle | Liquidador | 13/05/2015 | 13/05/2015 |
Ronald Carl Huwyler | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 13/05/2015 |
Ronald Carl Huwyler | Liquidador | 13/05/2015 | 13/05/2015 |
Garcia Tornero Eduardo | Apoderado | 08/06/2010 | 25/07/2013 |
Gerhard Zurmuhle | Administrador Unico | 25/07/2013 | 25/07/2013 |
Silvio Giuseppe Anesini | Administrador Unico | 03/06/2010 | 25/07/2013 |
ACTOS BORME DE MB BARTER & TRADING SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 143, S 8, H B 396377, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 143, S 8, H B 396377, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 143, S 8, H B 396377, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 143, S 8, H B 396377, I/A 5 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 143, S 8, H B 396377, I/A 4 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 143, S 8, H B 396377, I/A 4 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 142, S 8, H B 396377, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 142, S 8, H B 396377, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 141, S 8, H B 396377, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MB BARTER & TRADING HOLDING AG
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41939 , F 139, S 8, H B 396377, I/A 1 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08