MAZANESTA DEL CAUCHO SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Portalada, 7
Código Postal 26006
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Razón Social MAZANESTA DEL CAUCHO SRL
CIF B26314039
Actividad Fabricación de otros productos de caucho
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAZANESTA DEL CAUCHO SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAZANESTA DEL CAUCHO SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnaiz Solanas David | Apoderado Mancomunado | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
Arnaiz Solanas David | Apoderado | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
Castro Matute Miguel | Apoderado | 06/06/2009 | 13/11/2012 |
De Corta Nestares Santiago | Apoderado Mancomunado | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
De Corta Nestares Santiago | Apoderado | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
Jimenez Anda Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
Jimenez Anda Jose Luis | Apoderado | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
Villegas Alvarez Alejandro | Apoderado Mancomunado | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
Villegas Alvarez Alejandro | Consejero | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
Villegas Alvarez Alejandro | Apoderado | 02/11/2012 | 13/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAZANESTA DEL CAUCHO SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 82, S 8, H LO 7416, I/A 15 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 82, S 8, H LO 7416, I/A 15 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-26
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 81, S 8, H LO 7416, I/A 14 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-26
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 81, S 8, H LO 7416, I/A 14 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 81, S 8, H LO 7416, I/A 14 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-26
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2010-12-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 81, S 8, H LO 7416, I/A 13 (06/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-26