MAZABI TROPICANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Mazarredo, 69
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social MAZABI TROPICANA SL
CIF B87098521
Capital Social 60002.0 Euros
Fecha de Constitución 17/09/2014
Nombres Anteriores
- MAZABI RETAIL SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI SA
Propietario SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI SA
VINCULACIONES DE MAZABI TROPICANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAZABI TROPICANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio | Apoderado | 21/01/2020 | 19/10/2022 |
De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio | Apoderado Solidario | 06/11/2014 | 19/10/2022 |
Gutierrez Hernando Juan Antonio | Representante | 06/11/2014 | 19/10/2022 |
Palacios Zubiete Almudena | Apoderado Solidario | 06/11/2014 | 19/10/2022 |
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI SA | Administrador Unico | 22/07/2021 | 19/10/2022 |
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI SA | Socio Unico | 22/07/2021 | 19/10/2022 |
MAZABI GESTION SL | Administrador Unico | 21/01/2020 | 22/07/2021 |
MAZABI GESTION SL | Administrador Solidario | 01/03/2016 | 21/01/2020 |
VANGUARDIAN GESTION SL | Administrador Solidario | 01/03/2016 | 21/01/2020 |
MAZABI GESTION SL | Socio Unico | 06/11/2014 | 26/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAZABI TROPICANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 123, S 8, H BI 66761, I/A C (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 123, S 8, H BI 66761, I/A C (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 123, S 8, H BI 66761, I/A 9 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 123, S 8, H BI 66761, I/A 8 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 123, S 8, H BI 66761, I/A 8 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 121, S 8, H BI 66761, I/A 7 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 121, S 8, H BI 66761, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 121, S 8, H BI 66761, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 121, S 8, H BI 66761, I/A 6 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566 , F 121, S 8, H BI 66761, I/A 5 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-48