MAZ EDIFICACIONES Y CONTRATAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Cadenas Garcia, 44
Código Postal 41630
Municipio Lantejuela
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAZ EDIFICACIONES Y CONTRATAS SL
CIF B91925305
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Preparación de terrenos
Fecha de Constitución 04/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAZ EDIFICACIONES Y CONTRATAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAZ EDIFICACIONES Y CONTRATAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quiros Menudo Rocio | Administrador Unico | 28/05/2012 | 20/01/2015 |
Quiros Menudo Rocio | Liquidador Unico | 20/01/2015 | 20/01/2015 |
Alvarez Hens Manuel | Administrador Unico | 31/03/2011 | 28/05/2012 |
ACTOS BORME DE MAZ EDIFICACIONES Y CONTRATAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 222, S 8, H SE 89174, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 222, S 8, H SE 89174, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 222, S 8, H SE 89174, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 222, S 8, H SE 89174, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 222, S 8, H SE 89174, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
- Se amplía el objeto social en: Las actividades de servicios de gestión administrativa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 221, S 8, H SE 89174, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 221, S 8, H SE 89174, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 221, S 8, H SE 89174, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 221, S 8, H SE 89174, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 220, S 8, H SE 89174, I/A 1 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-41