MAYORISTA DE COMPRAS Y DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juveria, 3
Código Postal 33211
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAYORISTA DE COMPRAS Y DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SL
CIF B33987678
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAYORISTA DE COMPRAS Y DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAYORISTA DE COMPRAS Y DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campo Navarro Jesus | Consejero | 17/05/2011 | 21/06/2021 |
Cubria Rodriguez Domingo | Apoderado Mancomunado | 19/05/2011 | 21/06/2021 |
Cubria Rodriguez Domingo | Apoderado Solidario | 19/05/2011 | 21/06/2021 |
Cubria Rodriguez Domingo | Consejero | 17/05/2011 | 21/06/2021 |
Cubria Rodriguez Domingo | Presidente | 17/05/2011 | 21/06/2021 |
Cubria Rodriguez Domingo | Liquidador | 21/06/2021 | 21/06/2021 |
Larrarte Aranceta Ignacio | Consejero | 17/05/2011 | 21/06/2021 |
Mendoza Conde Cesar Jesus | Consejero | 17/05/2011 | 21/06/2021 |
Pardo Garcia Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 19/05/2011 | 21/06/2021 |
Pardo Garcia Jose Luis | Consejero | 17/05/2011 | 21/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAYORISTA DE COMPRAS Y DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 156, S 8, H AS 42463, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 156, S 8, H AS 42463, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 156, S 8, H AS 42463, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-33
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 156, S 8, H AS 42463, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 155, S 8, H AS 42463, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-33
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 146, S 8, H AS 42463, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-33
Dirección:AVDA DE LA JUVERIA 3 - POLIGONO INDUSTRIAL BANKUNI (GIJON)
Comienzo de operaciones:30/03/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:-La compra y venta, al por mayor y al por menor, importación, exportación,representación, almacenaje, depósito, manipulación, transformación, producción, explotación, instalación, reparación y mantenimiento de todo tipo de mercaderías, objetos y productos destinados al uso y al consumo relativos a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F 146, S 8, H AS 42463, I/A 1 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-33