MAYFAIR EUROPEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 605
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAYFAIR EUROPEA SL
CIF B98246325
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 26/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAYFAIR EUROPEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAYFAIR EUROPEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iker Kabalza Sorauren | Administrador Unico | 22/09/2011 | 30/01/2017 |
Zabalza Sorauren Iker | Liquidador | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
Ferrer Rende Jordi | Administrador Unico | 02/11/2010 | 22/09/2011 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 19/05/2010 | 02/11/2010 |
ACTOS BORME DE MAYFAIR EUROPEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 161, S 8, H B 395209, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 161, S 8, H B 395209, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 161, S 8, H B 395209, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 161, S 8, H B 395209, I/A 3 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 161, S 8, H B 395209, I/A 3 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
- AV DIAGONAL Num.605 P.6 PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 161, S 8, H B 395209, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 161, S 8, H B 395209, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 161, S 8, H B 395209, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41909 , F 157, S 8, H B 395209, I/A 1 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-08