MAXXIMA INVERSIONES Y CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Consejo de Europa, 34
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MAXXIMA INVERSIONES Y CONSULTORIA SL
CIF B86527017
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/08/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAXXIMA INVERSIONES Y CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAXXIMA INVERSIONES Y CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albiol Bondia Jose Antonio | Consejero | 18/01/2017 | 16/08/2023 |
Chamorro Garcia Miguel | Secretario No Consejero | 15/04/2014 | 16/08/2023 |
Chapatte Lopez Arturo David | Representante | 05/10/2012 | 16/08/2023 |
Santos Paraiso Sara | Apoderado Solidario | 27/05/2015 | 16/08/2023 |
Santos Paraiso Sara | Apoderado Mancomunado | 27/05/2015 | 16/08/2023 |
Serra Gesta Eduardo | Liquidador | 16/08/2023 | 16/08/2023 |
Serra Gesta Eduardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2012 | 16/08/2023 |
Serra Gesta Eduardo | Consejero | 05/10/2012 | 16/08/2023 |
Serra Gesta Eduardo | Presidente | 18/01/2017 | 16/08/2023 |
YERSELAND SL | Consejero | 05/10/2012 | 16/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAXXIMA INVERSIONES Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 164, S 8, H M 545786, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 164, S 8, H M 545786, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 164, S 8, H M 545786, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 164, S 8, H M 545786, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 163, S 8, H M 545786, I/A 9 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 163, S 8, H M 545786, I/A 9 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 162, S 8, H M 545786, I/A 8 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 162, S 8, H M 545786, I/A 8 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 162, S 8, H M 545786, I/A 8 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30321 , F 162, S 8, H M 545786, I/A 7 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28