MAXIMI ESENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de los Oceanos, 9
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social MAXIMI ESENCIA SL
CIF B76612373
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/07/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MAXIMI ESENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAXIMI ESENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lo Ricco Mauro | Liquidador Mancomunado | 17/07/2014 | 17/07/2014 |
Lo Ricco Mauro | Administrador Mancomunado | 02/08/2013 | 17/07/2014 |
Lo Ricco Mauro | Apoderado Solidario | 02/08/2013 | 17/07/2014 |
Melendez Ramirez Maria Ximena | Liquidador Mancomunado | 17/07/2014 | 17/07/2014 |
Melendez Ramirez Maria Ximena | Administrador Mancomunado | 02/08/2013 | 17/07/2014 |
Melendez Ramirez Maria Ximena | Apoderado Solidario | 02/08/2013 | 17/07/2014 |
ACTOS BORME DE MAXIMI ESENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 207, S 8, H TF 52330, I/A 4 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 207, S 8, H TF 52330, I/A 4 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 207, S 8, H TF 52330, I/A 4 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-38
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 207, S 8, H TF 52330, I/A 4 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-38
- AVDA DE LOS OCEANOS 9 - LOS OCEANOS 205 A (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 206, S 8, H TF 52330, I/A 3 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 205, S 8, H TF 52330, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 205, S 8, H TF 52330, I/A 1 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-38
Dirección:C/ MANUEL BELLO RAMOS 13 10 (ADEJE)
Comienzo de operaciones:11/07/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 2. Objeto. La Sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades profesionales no incluidas en el ámbi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 205, S 8, H TF 52330, I/A 1 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-38