MAXIMALIA COMEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Feliciana, 20
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAXIMALIA COMEX SL
CIF B87580080
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mesa Peinado Maria Dolores
VINCULACIONES DE MAXIMALIA COMEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAXIMALIA COMEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mesa Peinado Maria Dolores | Socio Unico | 03/06/2016 | 29/12/2022 |
Mesa Peinado Maria Dolores | Administrador Unico | 03/06/2016 | 29/12/2022 |
Mesa Peinado Maria Dolores | Socio | 03/06/2016 | 29/12/2022 |
Mesa Peinado Maria Dolores | Liquidador | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
ACTOS BORME DE MAXIMALIA COMEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34625 , F 171, S 8, H M 622941, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34625 , F 171, S 8, H M 622941, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34625 , F 171, S 8, H M 622941, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34625 , F 171, S 8, H M 622941, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
- C/ SANTA FELICIANA 20 1º 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34625 , F 170, S 8, H M 622941, I/A 2 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34625 , F 170, S 8, H M 622941, I/A 1 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34625 , F 170, S 8, H M 622941, I/A 1 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Dirección:C/ JOAQUIN DICENTA 8 (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Intermediarios del comercio de productos diversos; Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia; Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria; Otras actividades de consultoría de gestión empresarial; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n. c. o. p...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34625 , F 170, S 8, H M 622941, I/A 1 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28