MAXAM OUTDOORS RECYCLING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Partenon, 16
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Áraba/Alava
Razón Social MAXAM OUTDOORS RECYCLING SL
CIF B85026177
Actividad Actividades de las sedes centrales
Fecha de Constitución 12/03/2007
Página Web www.maxam.net
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAXAM OUTDOORS RECYCLING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAXAM OUTDOORS RECYCLING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cubells Parrilla Fernando | Presidente | 18/02/2014 | 24/07/2018 |
Cubells Parrilla Fernando | Consejero | 18/02/2014 | 24/07/2018 |
Gastañaduy Tilve Carlos Manuel | Secretario No Consejero | 18/02/2014 | 24/07/2018 |
Guio Rubio Jose Miguel | Consejero | 03/11/2011 | 24/07/2018 |
Morales Baeza German | Liquidador | 24/07/2018 | 24/07/2018 |
Martinez Garcia Maria Del Carmen Eugenia | Vicepresidente | 19/07/2016 | |
Martinez Garcia Maria Del Carmen Eugenia | Consejero | 19/07/2016 | |
Perez Alarcon Jose | Consejero | 19/07/2016 | |
De Cubas Garrido Rafael | Secretario | 18/02/2014 | |
Perez Lescure Picarzo Carlos | Presidente | 18/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAXAM OUTDOORS RECYCLING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 142, S 8, H M 430617, I/A 10 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 142, S 8, H M 430617, I/A 10 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 142, S 8, H M 430617, I/A 10 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 142, S 8, H M 430617, I/A 10 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 142, S 8, H M 430617, I/A 9 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 17.MODIFICADO. ARTICULO 20.MODIFICADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 141, S 8, H M 430617, I/A 8 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 141, S 8, H M 430617, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 141, S 8, H M 430617, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 141, S 8, H M 430617, I/A 6 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23979 , F 141, S 8, H M 430617, I/A 6 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28