MAX STREICHER SPA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 468
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAX STREICHER SPA
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2011
VINCULACIONES DE MAX STREICHER SPA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAX STREICHER SPA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Signorini | Apoderado Mancomunado | 28/08/2019 | 18/05/2023 |
Barbara Mariani | Apoderado Mancomunado | 28/08/2019 | 18/05/2023 |
Diez Zamudio Jose Pedro | Apoderado | 03/05/2011 | 18/05/2023 |
Diez Zamudio Jose Pedro | Apoderado Mancomunado | 28/08/2019 | 18/05/2023 |
Giovanni Muriana Tribeiro | REPR.SUCURS. | 21/06/2016 | 18/05/2023 |
Giovanni Muriana Triberio | REPR.SUCURS. | 18/05/2023 | |
Giovanni Muriana Triberio | Liquidador | 18/05/2023 | 18/05/2023 |
Mario Bianchi | Apoderado Solidario | 28/08/2019 | 18/05/2023 |
RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Apoderado | 03/05/2011 | 18/05/2023 |
Vittoria Pattacini | Apoderado Mancomunado | 28/08/2019 | 18/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAX STREICHER SPA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 54, S 8, H B 408820, I/A 6 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 54, S 8, H B 408820, I/A 6 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Liquidador
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 54, S 8, H B 408820, I/A 6 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 53, S 8, H B 408820, I/A 5 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 53, S 8, H B 408820, I/A 4 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 2 POR CUANTO EL NOMBRE DEL QUE FUE NOMBRADO REPRESENTANTE COMO GIOVANNI MURIANA TRIBEIRO ES INCORRECTO,SIENDO EL NOMBRE CORRECTO DEL MISMO GIOVANNI MURIANA TRIBERIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 53, S 8, H B 408820, I/A 3 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
- AV DIAGONAL, 468, 5-C (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 52, S 8, H B 408820, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
- CONSTANCIA DE LOS CARGOS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ DE ESTA SUCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 52, S 8, H B 408820, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 52, S 8, H B 408820, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42532 , F 52, S 8, H B 408820, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08