MAWERSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Lopez, 246
Código Postal 28026
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAWERSA SA
CIF A28839447
Capital Social 114600.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Página Web www.mawersa.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUDITORES EXTERNOS SLP
VINCULACIONES DE MAWERSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAWERSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES EXTERNOS SL | Auditor | 23/04/2014 | 04/02/2022 |
AUDITORES EXTERNOS SLP | Auditor | 14/09/2017 | 04/02/2022 |
Capriles Madrid Johnny Anthony | Apoderado | 01/06/2015 | 04/02/2022 |
INVERSIONES INMOBILIARIAS TORRES SL | Socio Unico | 10/06/2021 | 04/02/2022 |
Sequera Marquez Jose Luis | Apoderado | 10/02/2017 | 04/02/2022 |
Sequera Marquez Jose Luis | Apoderado | 02/02/2017 | 04/02/2022 |
Torres Gomez Manuel | Administrador Unico | 06/10/2009 | 04/02/2022 |
ACTOS BORME DE MAWERSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 28 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 28 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 28 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 28 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 28 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (23/11/2021)
CVE: BORME-B-2021-233-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 27 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 26 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 25 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6027 , F 221, S 8, H M 98548, I/A 24 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28