MAVRIX TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ricardo Soriano, 21
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAVRIX TECHNOLOGIES SL
CIF B93290302
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 31/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Igamingcloud Limited
VINCULACIONES DE MAVRIX TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAVRIX TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Axel Rosen Hannes Kunt | Apoderado Solidario | 25/02/2016 | 08/10/2019 |
Igamingcloud Limited | Socio Unico | 25/01/2019 | 08/10/2019 |
Igamingcloud Limited | Socio único | 08/10/2019 | |
Rubio Pinia Roberto Juan | Administrador Unico | 05/10/2016 | 08/10/2019 |
Rubio Roberto Juan | Apoderado Solidario | 25/02/2016 | 08/10/2019 |
Wieslander Kerstin Hanna Maria | Apoderado | 18/03/2014 | 08/10/2019 |
Betit Holdings Limited | Socio Unico | 19/11/2013 | 25/01/2019 |
Rudnytska Liliana | Administrador Unico | 13/11/2015 | 05/10/2016 |
Salita Telander Leon David | Administrador Unico | 17/02/2014 | 13/11/2015 |
Gutierrez Lopez Manuel | Administrador Unico | 19/11/2013 | 17/02/2014 |
ACTOS BORME DE MAVRIX TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 119, S 8, H MA120587, I/A 9 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 119, S 8, H MA120587, I/A 9 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-29
Apoderado Solidario
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 119, S 8, H MA120587, I/A 9 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 119, S 8, H MA120587, I/A 9 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 119, S 8, H MA120587, I/A 8 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 118, S 8, H MA120587, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 118, S 8, H MA120587, I/A 7 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 118, S 8, H MA120587, I/A 6 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 118, S 8, H MA120587, I/A 5 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5205, L 4112, F 118, S 8, H MA120587, I/A 5 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-29