MAVIN LOG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Senador Castillo Olivares, 14
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAVIN LOG SL
CIF B76149152
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 06/02/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rooting Limited
VINCULACIONES DE MAVIN LOG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAVIN LOG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rooting Limited | Liquidador | 07/04/2016 | 07/04/2016 |
Rooting Limited | Socio Unico | 05/03/2013 | 07/04/2016 |
Rooting Limited | Administrador Unico | 05/03/2013 | 07/04/2016 |
Vazquez Gonzalez Daniel | Apoderado | 03/06/2013 | 07/04/2016 |
ACTOS BORME DE MAVIN LOG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 114, S 8, H GC 46641, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 114, S 8, H GC 46641, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 114, S 8, H GC 46641, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 114, S 8, H GC 46641, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 114, S 8, H GC 46641, I/A 2 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 113, S 8, H GC 46641, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 113, S 8, H GC 46641, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35
Dirección:C/ SENADOR CASTILLO OLIVARES 14-16 2& - OFICINA 4& (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Comienzo de operaciones:06/02/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La comercialización, al por mayor y al por menor, de toda clase de programa informático y/o software. La promoción y explotación de toda clase de sitios web. La promoción y explotación de toda clase de sitios de web. La prestación de toda clase de servicios de publicidad y mardeting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 113, S 8, H GC 46641, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35