MAVERICKS CREW SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Antonio Sacramento (Escultor), 17
Código Postal 46013
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAVERICKS CREW SL
CIF B98914559
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/05/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAVERICKS CREW SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAVERICKS CREW SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldridge Jonathan Mark | Administrador Unico | 24/05/2017 | 20/05/2021 |
Andreu Alabarta Eduardo | Liquidador Unico | 20/05/2021 | 20/05/2021 |
San Roman Muñoz Lorenzo Jesus | Apoderado | 04/09/2017 | 20/05/2021 |
ACTOS BORME DE MAVERICKS CREW SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10286, L 7567, F 96, S 8, H V 176323, I/A 3 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10286, L 7567, F 96, S 8, H V 176323, I/A 3 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10286, L 7567, F 96, S 8, H V 176323, I/A 3 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10286, L 7567, F 96, S 8, H V 176323, I/A 3 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10286, L 7567, F 96, S 8, H V 176323, I/A 3 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10286, L 7567, F 96, S 8, H V 176323, I/A 2 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10286, L 7567, F 94, S 8, H V 176323, I/A 1 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-46
Dirección:C/ ESCULTOR ANTONIO SACRAMENTO 17 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:05/05/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto el comercio al por mayor y al por menor de artículos de colección o para coleccionistas, flores, plantas, semillas, fertilizantes y complementos de los mismos. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser realizadas, total o parcialmente, de modo indirecto,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10286, L 7567, F 94, S 8, H V 176323, I/A 1 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-46