MAVENIR SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Urquijo, 26
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAVENIR SYSTEMS SL
CIF B84134303
Nombres Anteriores
- AIRWIDE SOLUTIONS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hungle Terrence Gerard
Propietario MAVENIR FRANCE SA
VINCULACIONES DE MAVENIR SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAVENIR SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrero Lopez Luis Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2011 | 22/10/2020 |
Chamorro Rodriguez Enrique | Secretario No Consejero | 26/03/2019 | 22/10/2020 |
Hungle Terrence Gerard | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2011 | 22/10/2020 |
Hungle Terrence Gerard | Presidente | 20/12/2019 | 22/10/2020 |
Hungle Terrence Gerard | Consejero | 20/12/2019 | 22/10/2020 |
Knobloch Michael | Consejero | 03/05/2017 | 22/10/2020 |
Kohli Pardeep | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2011 | 22/10/2020 |
MAVENIR FRANCE SA | Socio Unico | 18/08/2020 | 22/10/2020 |
Thorn Robin James | Consejero | 03/05/2017 | 22/10/2020 |
Fortissimo Holding B.V | Socio Unico | 18/08/2020 | 18/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAVENIR SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 215, S 8, H M 364638, I/A 11 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 215, S 8, H M 364638, I/A 11 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 215, S 8, H M 364638, I/A 10 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 215, S 8, H M 364638, I/A 10 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 215, S 8, H M 364638, I/A 9 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 139, S 8, H M 364638, I/A 8 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 139, S 8, H M 364638, I/A 8 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 139, S 8, H M 364638, I/A 7 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 139, S 8, H M 364638, I/A 7 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20598 , F 138, S 8, H M 364638, I/A 6 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28