MAURILIA VALOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arago, 608
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAURILIA VALOR SL
CIF B65624660
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 02/08/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAURILIA VALOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAURILIA VALOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pique Abadal Joan Miquel | Administrador Solidario | 14/11/2013 | 27/12/2021 |
Pique Abadal Joan Miquel | Liquidador | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Platas Ruiz Veronica | Administrador Solidario | 14/11/2013 | 27/12/2021 |
Platas Ruiz Veronica | Liquidador | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Pique Abadal Joan Miquel | Administrador Unico | 01/09/2011 | 14/11/2013 |
ACTOS BORME DE MAURILIA VALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 159, S 8, H B 411673, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 159, S 8, H B 411673, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 159, S 8, H B 411673, I/A 3 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.18:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 159, S 8, H B 411673, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 159, S 8, H B 411673, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 159, S 8, H B 411673, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 157, S 8, H B 411673, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-08
Dirección:CL ARAGO Num.608 P.6 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:02/08/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO DE PERSONAS,EMPRESAS Y ORGANIZACIONES,ESPECIALMENTE CENTRADOS EN EL ANALISIS DE DATOS Y SITUACIONES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42747 , F 157, S 8, H B 411673, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-08