MATOGRANDE INGENIERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Mariñas Romero Periodista, 30
Código Postal 15009
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social MATOGRANDE INGENIERIA SL
CIF B70225750
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 01/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MATOGRANDE INGENIERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATOGRANDE INGENIERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catoira Cotrofe Ana Maria | Liquidador | 09/08/2016 | 09/08/2016 |
Catoira Cotrofe Ana Maria | Administrador Unico | 08/10/2009 | 09/08/2016 |
Iturralde Garcia-diego Fernando Guillermo | Apoderado | 08/10/2009 | 09/08/2016 |
ACTOS BORME DE MATOGRANDE INGENIERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 22, S 8, H C 45406, I/A 4 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 22, S 8, H C 45406, I/A 4 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 22, S 8, H C 45406, I/A 4 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 22, S 8, H C 45406, I/A 4 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-15
- Otras modificaciones estatutarias: Se adiciona el Artículo 24 a los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los Administradores.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 22, S 8, H C 45406, I/A 3 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 22, S 8, H C 45406, I/A 2 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 21, S 8, H C 45406, I/A 1 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-15
Dirección:C/ ENRIQUE MARIÑAS, 30- 8º - DUPLEX TERCERO. (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:01/10/09
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:Proyectos, estudios y diseños relativos a la arquitectura y el urbanismo; construcción y promoción inmobiliaria; así como las representaciones comerciales e industriales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 21, S 8, H C 45406, I/A 1 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-15