MATERIALES PLUS SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social MATERIALES PLUS SL
CIF B84493709
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Fecha de Constitución 19/10/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MATERIALES PLUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATERIALES PLUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertolin Agustin Generoso | Consejero | 14/01/2011 | |
Bertolin Agustin Generoso | Apoderado | 02/07/2009 | 14/01/2011 |
Bertolin Gomez Jose Manuel | Liquidador Mancomunado | 14/01/2011 | 14/01/2011 |
Bertolin Gomez Jose Manuel | Apoderado | 02/07/2009 | 14/01/2011 |
Bertolin Gomez Jose Manuel | Presidente | 07/08/2009 | 14/01/2011 |
Bertolin Gomez Jose Manuel | Consejero | 07/08/2009 | 14/01/2011 |
Corral Franco De Saravia Barbara Elena | Consejero | 07/08/2009 | 14/01/2011 |
Salinas Leon Antonio | Consejero | 14/01/2011 | |
Salinas Leon Antonio | Apoderado | 02/07/2009 | 14/01/2011 |
Sanchis Sala Ricardo | Secretario | 14/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MATERIALES PLUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8856, L 6142, F 7, S 8, H V 127934, I/A 12 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8856, L 6142, F 7, S 8, H V 127934, I/A 12 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8856, L 6142, F 7, S 8, H V 127934, I/A 12 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8856, L 6142, F 7, S 8, H V 127934, I/A 12 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8856, L 6142, F 7, S 8, H V 127934, I/A 12 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-167-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-226-46
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8856, L 6142, F 7, S 8, H V 127934, I/A 11 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8856, L 6142, F 7, S 8, H V 127934, I/A 11 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-46
- -a - Compra, almacenamiento, distribución, comercialización e intermediación de materiales para la construcción.- b - La intermediación, compraventa, adquisición, de fincas rústicas y urbanas, la urbanización de las mismas,su transformación y explotación por cualquier título, su promoción directa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8856, L 6142, F 6, S 8, H V 127934, I/A 10 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-46