MATERIALES ELECTRICOS MAEL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Ronda de los Llanos, 2
Código Postal 28860
Municipio Paracuellos de Jarama
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MATERIALES ELECTRICOS MAEL SA
CIF A81700585
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sicilia Monge Maria Teresa
Propietario Calleja Gomez Juan
VINCULACIONES DE MATERIALES ELECTRICOS MAEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATERIALES ELECTRICOS MAEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calleja Gomez Juan | Socio Unico | 15/12/2010 | 22/02/2019 |
Sicilia Monge Maria Teresa | Administrador Unico | 09/02/2009 | 22/02/2019 |
Ruiz Felipe Maria Aurora | Apoderado | 05/06/2012 | 11/05/2018 |
Calleja Gomez Juan | Administrador Solidario | 09/02/2009 | |
Sicilia Monge Maria Teresa | Administrador Solidario | 09/02/2009 |
ACTOS BORME DE MATERIALES ELECTRICOS MAEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 186, S 8, H M 189693, I/A 19 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MATERIALES ELECTRICOS MAEL SA
Nif:A81700585
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:FATIMA DURAN HINCHADO
Parte Dispositiva:
CONCURSO ABREVIADO: INSCRIPCION DEL AUTO DE DECLARACION EN CONCURSO Y DE CONCLUSION DEL MISMO CANCELACION DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:12/11/2018
Número Procedimiento Concursal:896/2018
Datos Registrales:
Tomo:
12045
Libro:
0
Folio:
186
Hoja:
8-189693
Inscripción:
19
Fecha Inscripción22/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 186, S 8, H M 189693, I/A 19 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MATERIALES ELECTRICOS MAEL SA
Nif:A81700585
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:FATIMA DURAN HINCHADO
Parte Dispositiva:
CONCURSO ABREVIADO: INSCRIPCION DEL AUTO DE DECLARACION EN CONCURSO Y DE CONCLUSION DEL MISMO CANCELACION DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:12/11/2018
Número Procedimiento Concursal:896/2018
Datos Registrales:
Tomo:
12045
Libro:
0
Folio:
186
Hoja:
8-189693
Inscripción:
19
Fecha Inscripción22/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 186, S 8, H M 189693, I/A 19 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 186, S 8, H M 189693, I/A 18 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 186, S 8, H M 189693, I/A 17 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 186, S 8, H M 189693, I/A 16 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
- C/ RONDA DE LOS LLANOS 2 (PARACUELLOS DE JARAMA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 186, S 8, H M 189693, I/A 15 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 129, S 8, H M 189693, I/A 14 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12045 , F 129, S 8, H M 189693, I/A 13 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28