MATEOS RECIO SL - EXTINGUIDA
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MATEOS RECIO SL
CIF B20415253
Actividad Revestimiento de suelos y paredes
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MATEOS RECIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATEOS RECIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Cantero David | Liquidador Solidario | 21/05/2020 | 21/05/2020 |
Arias Cantero David | Administrador Solidario | 10/10/2011 | 21/05/2020 |
Arias Mateos Manuel | Liquidador Solidario | 21/05/2020 | 21/05/2020 |
Arias Mateos Manuel | Administrador Solidario | 10/10/2011 | 21/05/2020 |
Arias Mateos Manuel | Administrador Unico | 10/10/2011 |
ACTOS BORME DE MATEOS RECIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 173, S 8, H SS 3006, I/A 5 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 173, S 8, H SS 3006, I/A 5 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 173, S 8, H SS 3006, I/A 5 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 173, S 8, H SS 3006, I/A 5 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 173, S 8, H SS 3006, I/A4 NOT (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 173, S 8, H SS 3006, I/A 4 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 173, S 8, H SS 3006, I/A 4 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 173, S 8, H SS 3006, I/A 4 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-20