MATCH POINT SERVICIOS DE MARKETING Y COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luchana, 4
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MATCH POINT SERVICIOS DE MARKETING Y COMUNICACION SL
CIF B84683374
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 31/03/2006
Página Web www.matchpointcomunicacion.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MATCH POINT SERVICIOS DE MARKETING Y COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATCH POINT SERVICIOS DE MARKETING Y COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bigeriego Suarez Leticia | Apoderado Mancomunado | 04/08/2010 | 29/11/2023 |
Casillas Jimenez Segundo | Apoderado | 27/10/2015 | 29/11/2023 |
Casillas Jimenez Segundo | Apoderado | 06/11/2020 | 29/11/2023 |
Casillas Jimenez Segundo | Liquidador | 28/07/2023 | 29/11/2023 |
Robledo Parron Felisa Maria | Apoderado Mancomunado | 04/08/2010 | 29/11/2023 |
Robledo Parron Felisa Maria | Apoderado | 27/10/2015 | 29/11/2023 |
Alonso Alvarez Victor | Consejero | 06/11/2020 | 28/07/2023 |
Alonso Alvarez Victor | Secretario | 06/11/2020 | 28/07/2023 |
Alonso Paniagua Santiago | Consejero | 27/10/2015 | 28/07/2023 |
Casillas Jimenez Segundo | Consejero | 31/07/2013 | 28/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MATCH POINT SERVICIOS DE MARKETING Y COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 171, S 8, H M 406146, I/A 15 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 171, S 8, H M 406146, I/A 15 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 171, S 8, H M 406146, I/A 14 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 32 de los estatutos., y establecida la retribución del cargo de Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 171, S 8, H M 406146, I/A 14 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 171, S 8, H M 406146, I/A 14 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 171, S 8, H M 406146, I/A 14 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
- C/ LUCHANA 4 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 171, S 8, H M 406146, I/A 13 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 123, ESCALERA IZQUIERDA, 7º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 170, S 8, H M 406146, I/A 12 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22704 , F 56, S 8, H M 406146, I/A 11 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22704 , F 56, S 8, H M 406146, I/A 11 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28