MATAGALPA INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Esquinza, 30
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MATAGALPA INVESTMENTS SL
CIF B88341649
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 15/03/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ebg Malta Business Group Ltd
VINCULACIONES DE MATAGALPA INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATAGALPA INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ebg Malta Business Group Ltd | Socio Unico | 30/08/2019 | 18/03/2022 |
Montes Castro Jorge-enrique | Liquidador | 18/03/2022 | 18/03/2022 |
Montes Castro Jorge-enrique | Administrador Unico | 30/08/2019 | 18/03/2022 |
Muñoz Lorite Pedro Francisco | Apoderado | 29/09/2021 | 18/03/2022 |
Galleani Desiree Macarena | Apoderado Solidario | 10/09/2019 | 29/09/2021 |
Garcia-granero Gutierrez Maria Paz | Apoderado Solidario | 10/09/2019 | 29/09/2021 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado Solidario | 10/09/2019 | 29/09/2021 |
Monton Garcia De Viedma Alexandra Leticia | Apoderado Solidario | 10/09/2019 | 29/09/2021 |
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Administrador Unico | 16/04/2019 | 30/08/2019 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 16/04/2019 | 30/08/2019 |
ACTOS BORME DE MATAGALPA INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 214, S 8, H M 691709, I/A 6 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 214, S 8, H M 691709, I/A 6 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 214, S 8, H M 691709, I/A 6 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 214, S 8, H M 691709, I/A 6 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 213, S 8, H M 691709, I/A 5 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 213, S 8, H M 691709, I/A 5 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 212, S 8, H M 691709, I/A 4 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 212, S 8, H M 691709, I/A 3 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 212, S 8, H M 691709, I/A 2 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 212, S 8, H M 691709, I/A 2 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28