MATADERO CAMPIÑA SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Extremadura, 8
Código Postal 06920
Municipio Azuaga
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social MATADERO CAMPIÑA SUR SL
CIF B06497333
Actividad Procesado y conservación de carne
Fecha de Constitución 28/12/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MATADERO CAMPIÑA SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MATADERO CAMPIÑA SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pablo Angel Zapata Blanco | Administrador Unico | 02/08/2018 | 07/06/2019 |
Pablo Angel Zapata Blanco | Liquidador | 07/06/2019 | 07/06/2019 |
Zapata Sanchez Faustino | Administrador Unico | 20/08/2014 | 02/08/2018 |
Guerrero Prieto Rafael | Administrador Unico | 20/08/2014 |
ACTOS BORME DE MATADERO CAMPIÑA SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 4 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 4 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 4 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 4 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 3 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 3 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-06
- AVDA DE EXTREMADURA 8 BAJO (AZUAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 2 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-. 13. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 2 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 2 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 103, S 8, H BA 18467, I/A 2 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-06