MAT-MATERIALES EMPRESAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pirineos, 7
Código Postal 28703
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAT-MATERIALES EMPRESAS SL
CIF B16761546
Capital Social 66600.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2021
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ESTRATEGIAS BIGMAT SL
VINCULACIONES DE MAT-MATERIALES EMPRESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAT-MATERIALES EMPRESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alves Grande Monica | Apoderado | 08/09/2021 | 05/02/2024 |
Alves Grande Monica | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2022 | 05/02/2024 |
Arbol Serrano Juan Ramon | Consejero Delegado Mancomunado | 12/07/2023 | 05/02/2024 |
Arbol Serrano Juan Ramon | Consejero | 12/07/2023 | 05/02/2024 |
De Antonio Perez Pablo | Apoderado | 08/09/2021 | 05/02/2024 |
De Antonio Perez Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2022 | 05/02/2024 |
ESTRATEGIAS BIGMAT SL | Socio Unico | 08/09/2021 | 05/02/2024 |
Garcia Gonzalez Francisco Javier | Secretario | 01/02/2023 | 05/02/2024 |
Garcia Gonzalez Francisco Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 01/02/2023 | 05/02/2024 |
Garcia Gonzalez Francisco Javier | Consejero | 01/02/2023 | 05/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAT-MATERIALES EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 30, S 8, H M 750916, I/A 5 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 30, S 8, H M 750916, I/A 5 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 30, S 8, H M 750916, I/A 5 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 30, S 8, H M 750916, I/A 5 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 30, S 8, H M 750916, I/A 4 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 30, S 8, H M 750916, I/A 4 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-28
- la actividad de cercados, estructuras de madera y todo tipo de trabajos relacionados con la madera. "Construcción de edificios residenciales". Si las disposiciones legales exigiesen para el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 28, S 8, H M 750916, I/A 3 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 28, S 8, H M 750916, I/A 3 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 63.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 66.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.120,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 28, S 8, H M 750916, I/A 3 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42429 , F 28, S 8, H M 750916, I/A 3 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28