MAT GLOBAL SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Colom, 461
Código Postal 08223
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAT GLOBAL SOLUTIONS SL
CIF B62404413
Capital Social 231122.26 Euros
Página Web www.matgroup.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MAT GLOBAL SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAT GLOBAL SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 11/12/2012 | 03/03/2022 |
ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP | Administrador Concursal | 23/01/2018 | 03/03/2022 |
Gras Sagrera Jordi | REP.ADM.CONC | 23/01/2018 | 03/03/2022 |
Mateu Codina Xavier | Administrador Unico | 29/05/2017 | 23/01/2018 |
Badosa Rigau Marc | REPR.143 RRM | 29/05/2017 | 29/05/2017 |
Carrera Crespo Elena | REPR.143 RRM | 29/05/2017 | |
Garcia Nieto Portabella Borja | REPR.143 RRM | 29/05/2017 | |
GIAP XXI SL | Consejero | 29/05/2017 | |
INVERCAT EXTERIOR FCR | Secretario | 29/05/2017 | |
INVERCAT EXTERIOR FCR | Consejero | 29/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAT GLOBAL SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43760 , F 176, S 8, H B 220619, I/A 32 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 886/2012, AUTO FIRME DE FECHA 03/02/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43760 , F 176, S 8, H B 220619, I/A 32 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43760 , F 176, S 8, H B 220619, I/A 32 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 200, S 8, H B 220619, I/A 31 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 886/2012,RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 20/03/2017 Y 12/06/2017.RESCISION DE CONVENIO,APERTURA FASE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 200, S 8, H B 220619, I/A 31 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 200, S 8, H B 220619, I/A 31 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 200, S 8, H B 220619, I/A 31 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-08
- CL DE COLOM NUM.461 PG.IND.SANTA MARGARIDA II (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 200, S 8, H B 220619, I/A 30 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 200, S 8, H B 220619, I/A 30 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42710 , F 200, S 8, H B 220619, I/A 30 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08