MAT BCN SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social MAT BCN SL
CIF B60747193
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Página Web www.moldtrans.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAT BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAT BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasco Espada Juan Jose | Apoderado | 01/12/2010 | 26/07/2019 |
Fontanet Guillamon Montserrat | Apoderado Solidario | 25/02/2015 | 26/07/2019 |
Garcia Ballester Jose Francisco | Apoderado Solidario | 23/06/2017 | 26/07/2019 |
Marquez Badal Francisco | Apoderado | 14/10/2010 | 26/07/2019 |
Marquez Badal Montserrat | Apoderado | 14/06/2010 | 26/07/2019 |
Moldes Castillo Carlos Javier | Apoderado Solidario | 25/02/2015 | 26/07/2019 |
Moldes Santaolalla Sergio | REPR.143 RRM | 25/02/2015 | 26/07/2019 |
MOLDEXPRESS SL | Administrador Solidario | 25/02/2015 | 26/07/2019 |
Valldeperez Porres Marc Joan | Apoderado | 13/07/2012 | 01/03/2017 |
Vilar Cuevas Joan | Administrador | 15/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAT BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 44, S 8, H B 129391, I/A 32 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 44, S 8, H B 129391, I/A 31 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 43, S 8, H B 129391, I/A 30 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 43, S 8, H B 129391, I/A 29 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 42, S 8, H B 129391, I/A 28 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 42, S 8, H B 129391, I/A 27 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 42, S 8, H B 129391, I/A 27 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 42, S 8, H B 129391, I/A 26 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 41, S 8, H B 129391, I/A 25 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 41, S 8, H B 129391, I/A 24 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-08