MASVOLTES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social MASVOLTES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MASVOLTES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASVOLTES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 29/08/2017 | 05/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 18/07/2014 | 05/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 18/07/2014 | 05/10/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/11/2020 | 05/10/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 04/03/2009 | 05/10/2022 |
Perez Fernandez Pedro Luis | Presidente | 20/08/2013 | 05/10/2022 |
Perez Fernandez Pedro Luis | Consejero | 20/08/2013 | 05/10/2022 |
Perez Fernandez Pedro Luis | Liquidador | 05/10/2022 | 05/10/2022 |
Perez Riu Covadonga | Consejero | 20/08/2013 | 05/10/2022 |
Perez Riu Eduardo | Secretario | 20/08/2013 | 05/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MASVOLTES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 176, S 8, H M 215640, I/A 32 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 176, S 8, H M 215640, I/A 32 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 176, S 8, H M 215640, I/A 32 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 176, S 8, H M 215640, I/A 32 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 176, S 8, H M 215640, I/A 31 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 175, S 8, H M 215640, I/A 30 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 175, S 8, H M 215640, I/A 29 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1 (ENTIDAD DEPOSITARIA) Y 9 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 175, S 8, H M 215640, I/A 28 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 175, S 8, H M 215640, I/A 28 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13304 , F 175, S 8, H M 215640, I/A 28 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28