MASTER BROKERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Calatrava, 90
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Toledo
Razón Social MASTER BROKERS SL
CIF B58920299
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MASTER BROKERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASTER BROKERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bigas Balcells Maria | Administrador Unico | 29/09/2010 | 17/06/2014 |
Mercader Miro Jose Maria | Apoderado | 21/12/2010 | 17/06/2014 |
Mercader Miro Jose Maria | Liquidador | 17/06/2014 | 17/06/2014 |
Mercader Miro Jose Maria | Administrador | 29/09/2010 |
ACTOS BORME DE MASTER BROKERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 157, S 8, H B 57511, I/A 7 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 157, S 8, H B 57511, I/A 7 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 157, S 8, H B 57511, I/A 7 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 156, S 8, H B 57511, I/A 6 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 156, S 8, H B 57511, I/A 5 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 156, S 8, H B 57511, I/A 5 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08