MASS MARKET GBB 2018 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bruc, 72
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MASS MARKET GBB 2018 SL
CIF B67349290
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/12/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MASS MARKET GBB 2018 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASS MARKET GBB 2018 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andrea Dodi | REPR.143 RRM | 22/01/2019 | 04/02/2021 |
Andrea Dodi | Liquidador | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
Andrea Dodi | Administrador Unico | 04/02/2021 | |
GABBIANO IBERIA SL | Administrador Unico | 22/01/2019 | 04/02/2021 |
Pareja Mejias Victor | Apoderado Solidario | 06/02/2019 | 04/02/2021 |
ACTOS BORME DE MASS MARKET GBB 2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 138, S 8, H B 528852, I/A 4 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 138, S 8, H B 528852, I/A 4 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 138, S 8, H B 528852, I/A 4 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: CARLO DODI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 138, S 8, H B 528852, I/A 3 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-08
- En el BORME no.19/2019 y con referencia 38944 SE RECTIFICA EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR, DONDE SE LEE "GABBIANO IBERIA SL", DEBE LEERSE "ANDREA DODI"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 131, S 8, H B 528852, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 136, S 8, H B 528852, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO GABBIANO IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 131, S 8, H B 528852, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 131, S 8, H B 528852, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Dirección:CL BRUC 72-74 P.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/12/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIO EN GENERAL TANTO AL MAYOR COMO MENOR, DE ARTICULOS DE MENAJE Y DE HOGAR. FABRICACION, IMPORTACION Y EXPORTACION, DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PARAFARMACIA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46722 , F 131, S 8, H B 528852, I/A 1 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08