MASQUESALSAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Escuelas Pias, 10
Código Postal 26120
Municipio Albelda de Iregua
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social MASQUESALSAS SL
CIF B26479675
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario CONSERVAS EL CIDACOS SA
VINCULACIONES DE MASQUESALSAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASQUESALSAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baroja Ezquerro Maria Dolores | Apoderado Solidario | 26/10/2011 | 24/10/2012 |
Baroja Mazo Fernando | Administrador Unico | 05/10/2011 | 24/10/2012 |
Baroja Mazo Maria Concepcion | Apoderado Solidario | 26/10/2011 | 24/10/2012 |
CONSERVAS EL CIDACOS SA | Socio Unico | 05/10/2011 | 24/10/2012 |
Lagunas Baroja Carlos | Apoderado Solidario | 26/10/2011 | 24/10/2012 |
Tre Fernandez Oscar | Apoderado | 05/10/2011 | 24/10/2012 |
NATURSAUCE SL | Socio Unico | 14/03/2011 | 05/10/2011 |
Tre Fernandez Oscar | Administrador Unico | 14/03/2011 | 05/10/2011 |
ACTOS BORME DE MASQUESALSAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 170, S 8, H LO 14372, I/A 5 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 170, S 8, H LO 14372, I/A 5 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-26
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 170, S 8, H LO 14372, I/A 5 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 170, S 8, H LO 14372, I/A 5 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 169, S 8, H LO 14372, I/A 4 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 169, S 8, H LO 14372, I/A 3 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 169, S 8, H LO 14372, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 169, S 8, H LO 14372, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-26
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 169, S 8, H LO 14372, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 167, S 8, H LO 14372, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-26