MASQKOPAS POZOBLANCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hilario Angel Calero, 2
Código Postal 14400
Municipio Pozoblanco
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social MASQKOPAS POZOBLANCO SL
CIF B56045123
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 09/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MASQKOPAS POZOBLANCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASQKOPAS POZOBLANCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Moreno Isidoro | Liquidador | 20/03/2024 | 20/03/2024 |
Serrano Moreno Isidoro | Administrador Unico | 10/04/2018 | 20/03/2024 |
Romero Calero Alvaro | Administrador Solidario | 18/03/2016 | 10/04/2018 |
Serrano Moreno Isidoro | Administrador Solidario | 18/03/2016 | 10/04/2018 |
ACTOS BORME DE MASQKOPAS POZOBLANCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 165, S 8, H CO 36721, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 165, S 8, H CO 36721, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 165, S 8, H CO 36721, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 165, S 8, H CO 36721, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 165, S 8, H CO 36721, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 165, S 8, H CO 36721, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 165, S 8, H CO 36721, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 161, S 8, H CO 36721, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-14
Dirección:C/ HILARIO ANGEL CALERO 2 Ptl.B 2 J (POZOBLANCO)
Comienzo de operaciones:09/03/16
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:Otros Cafés y Bares, Hostelería, CNAE 56.30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 161, S 8, H CO 36721, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-14