MASOMEDIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Jaume Ferran I Clua, 6
Código Postal 08903
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MASOMEDIC SL
CIF B60426863
Actividad Actividades de medicina general
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HM ESTE SL
VINCULACIONES DE MASOMEDIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASOMEDIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abarca Cidon Alejandro | REPR.143 RRM | 13/08/2020 | 09/11/2021 |
Abarca Cidon Juan | Apoderado Solidario | 31/08/2020 | 09/11/2021 |
Armenta Marquez Luis | Apoderado Solidario | 31/08/2020 | 09/11/2021 |
Beltran Gamir Rafael | Apoderado Solidario | 31/08/2020 | 09/11/2021 |
Diez Andres Florentino | Apoderado Solidario | 31/08/2020 | 09/11/2021 |
Estirado Bronchalo Alberto | Apoderado Solidario | 31/08/2020 | 09/11/2021 |
HM ESTE SL | Administrador Unico | 13/08/2020 | 09/11/2021 |
Irurita Diez Alvaro | Apoderado Solidario | 31/08/2020 | 09/11/2021 |
Sala Sanjaume Joan | Apoderado Solidario | 31/08/2020 | 09/11/2021 |
Sorribas Masferrer Maria Pilar | Apoderado Solidario | 28/10/2013 | 31/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MASOMEDIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47436 , F 161, S 8, H B 117993, I/A 20 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47436 , F 161, S 8, H B 117993, I/A 19 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47436 , F 161, S 8, H B 117993, I/A 18 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27435 , F 216, S 8, H B 117993, I/A 17 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27435 , F 216, S 8, H B 117993, I/A 16 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27435 , F 215, S 8, H B 117993, I/A 15 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27435 , F 214, S 8, H B 117993, I/A 14 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27435 , F 213, S 8, H B 117993, I/A 13 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27435 , F 213, S 8, H B 117993, I/A 12 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: CENTRO MEDICO DELFOS S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27435 , F 212, S 8, H B 117993, I/A 11 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-08