MASKEBODAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Extremadura, 179
Código Postal 28011
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MASKEBODAS SL
CIF B86214871
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares
Fecha de Constitución 18/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Rivas Carlos
VINCULACIONES DE MASKEBODAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASKEBODAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Rivas Carlos | Liquidador | 16/03/2020 | 16/03/2020 |
Martin Rivas Carlos | Socio Unico | 10/02/2012 | 16/03/2020 |
Martin Rivas Carlos | Administrador Unico | 10/02/2012 | 16/03/2020 |
Martin Rivas Carlos | Administrador Solidario | 30/05/2011 | 10/02/2012 |
Nogales San Jose Maria Jose | Administrador Solidario | 30/05/2011 | 10/02/2012 |
ACTOS BORME DE MASKEBODAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 74, S 8, H M 519988, I/A 3 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 74, S 8, H M 519988, I/A 3 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 74, S 8, H M 519988, I/A 3 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 74, S 8, H M 519988, I/A 3 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 73, S 8, H M 519988, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 73, S 8, H M 519988, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 73, S 8, H M 519988, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 73, S 8, H M 519988, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 71, S 8, H M 519988, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Dirección:PASEO DE EXTREMADURA 179 - LOCAL 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/05/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION, EXPORTACION E IMPORTACION, COMPRA, VENTA AL MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE REGALO, BISUTERIA,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28878 , F 71, S 8, H M 519988, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28