MASIA TENNIS ACADEMY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Hernández Lázaro, 10
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MASIA TENNIS ACADEMY SL
CIF B98326333
Capital Social 140846.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 10/02/2011
Página Web www.masiatennisacademy.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MASIA TENNIS ACADEMY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASIA TENNIS ACADEMY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corredor Sanchis Manuel | Liquidador Unico | 04/03/2015 | 13/10/2016 |
FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA | Consejero | 19/09/2014 | 04/03/2015 |
FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA | Secretario | 19/09/2014 | 04/03/2015 |
GESTIO SOCIO SANITARIA AL MEDITERRANI SL | Consejero | 19/09/2014 | 04/03/2015 |
GESTIO SOCIO SANITARIA AL MEDITERRANI SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 19/09/2014 | 04/03/2015 |
GESTIO SOCIO SANITARIA AL MEDITERRANI SL | Presidente | 19/09/2014 | 04/03/2015 |
Lopez Fabero Gonzalo | Consejero | 19/09/2014 | 04/03/2015 |
Lopez Fabero Gonzalo | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 19/09/2014 | 04/03/2015 |
Amcko Lllp | Consejero | 19/09/2014 | 19/09/2014 |
Brasero George Henri | Presidente | 19/09/2014 | 19/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MASIA TENNIS ACADEMY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 142, S 8, H V 142778, I/A 7 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 142, S 8, H V 142778, I/A 7 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
- C/ HERNANDEZ LAZARO 10 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 141, S 8, H V 142778, I/A 6 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 141, S 8, H V 142778, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 141, S 8, H V 142778, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del Artículo 12.- CONVOCATORIA.- de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 141, S 8, H V 142778, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 141, S 8, H V 142778, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 141, S 8, H V 142778, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46
- Modificacion del numero del miembros del consejo de administracion que pasa tres consejeros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 140, S 8, H V 142778, I/A 4 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9298, L 6580, F 140, S 8, H V 142778, I/A 4 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-46