MASESUR SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social MASESUR SERVICIOS SL
CIF B91714956
Capital Social 540000.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INVEMASUR SL
VINCULACIONES DE MASESUR SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASESUR SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casado Gomez Francisco | Secretario | 27/03/2012 | 09/04/2014 |
Casado Gomez Francisco | Consejero | 27/03/2012 | 09/04/2014 |
Casado Gomez Francisco | Liquidador Unico | 09/04/2014 | 09/04/2014 |
De La Fuente Gomez Jose Felipe | Consejero | 27/03/2012 | 09/04/2014 |
De La Fuente Gomez Jose Felipe | Consejero Delegado Solidario | 27/03/2012 | 09/04/2014 |
De La Fuente Gomez Jose Felipe | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/09/2011 | 09/04/2014 |
Gallardo Pradas Francisca | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/09/2011 | 09/04/2014 |
Gonzalez Casas Jose Maria | Consejero | 27/03/2012 | 09/04/2014 |
Gonzalez Casas Jose Maria | Presidente | 27/03/2012 | 09/04/2014 |
INVEMASUR SL | Socio Unico | 10/09/2009 | 09/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MASESUR SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 99, S 8, H SE 78335, I/A 9 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 99, S 8, H SE 78335, I/A 9 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 99, S 8, H SE 78335, I/A 9 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 99, S 8, H SE 78335, I/A 9 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 99, S 8, H SE 78335, I/A 9 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 99, S 8, H SE 78335, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-41
Capital Anterior: | 350.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 190.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 540.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 54,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 99, S 8, H SE 78335, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-41
- Otras modificaciones estatutarias: 10. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 97, S 8, H SE 78335, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 97, S 8, H SE 78335, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4881 , F 97, S 8, H SE 78335, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41