MASER ROBOTICA SA - EXTINGUIDA
Municipio Mendaro
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MASER ROBOTICA SA
CIF A20533667
Actividad Fabricación de otras máquinas herramienta
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO TECNOLOGICO MASER SL
VINCULACIONES DE MASER ROBOTICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASER ROBOTICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO TECNOLOGICO MASER SL | Socio Unico | 01/02/2012 | 24/05/2023 |
Herrero Aburruza Jose-ignacio | Liquidador | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
Herrero Aburruza Jose-ignacio | Administrador Unico | 13/06/2016 | 24/05/2023 |
GRUPO TECNOLOGICO MASER SL | Administrador Unico | 15/10/2009 | 13/06/2016 |
AUTOMATISMOS MASER SA | Presidente | 15/10/2009 | |
AUTOMATISMOS MASER SA | Consejero | 15/10/2009 | |
GRUPO TECNOLOGICO MASER SL | Secretario | 15/10/2009 | |
GRUPO TECNOLOGICO MASER SL | Consejero | 15/10/2009 |
ACTOS BORME DE MASER ROBOTICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 148, S 8, H SS 10723, I/A 10 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 148, S 8, H SS 10723, I/A 10 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 148, S 8, H SS 10723, I/A 10 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 148, S 8, H SS 10723, I/A 10 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 148, S 8, H SS 10723, I/A 9 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 148, S 8, H SS 10723, I/A 8 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 148, S 8, H SS 10723, I/A 8 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 148, S 8, H SS 10723, I/A 7 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-201-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-20