MASCOTAS EN LA RED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Federico Garcia Lorca, 6
Código Postal 02694
Municipio Higueruela
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social MASCOTAS EN LA RED SL
CIF B02550515
Capital Social 182000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 10/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MASCOTAS EN LA RED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASCOTAS EN LA RED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Nuñez Consuelo | Administrador Unico | 19/12/2014 | 13/11/2019 |
Lopez Nuñez Consuelo | Liquidador | 13/11/2019 | 13/11/2019 |
Fernandez Lopez Carlos Antonio | Administrador Unico | 11/03/2014 | 19/12/2014 |
Fernandez Lopez Carlos Antonio | Administrador Solidario | 13/01/2014 | 11/03/2014 |
Tolsada Lozano Teresa | Administrador Solidario | 13/01/2014 | 11/03/2014 |
ACTOS BORME DE MASCOTAS EN LA RED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957, L 721, F 201, S 8, H AB 23852, I/A 6 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957, L 721, F 201, S 8, H AB 23852, I/A 6 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957, L 721, F 201, S 8, H AB 23852, I/A 6 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957, L 721, F 201, S 8, H AB 23852, I/A 6 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-02
Capital Anterior: | 162.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 182.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957, L 721, F 201, S 8, H AB 23852, I/A 5 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-02
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7 .- Junta General. La voluntad de los socios, que deberá formarse necesariamente en Junta General, regirá la vida de la Sociedad. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las Extraordinarias, se realizará mediante =óANUNCIO PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 204, S 8, H AB 23852, I/A 4 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-02
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 162.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.250,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 204, S 8, H AB 23852, I/A 4 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-02
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 204, S 8, H AB 23852, I/A 4 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 204, S 8, H AB 23852, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 204, S 8, H AB 23852, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-02