MASCARO BALLESTEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptda de Vincamet, S/N
Municipio Fraga
Provincia Huesca
Razón Social MASCARO BALLESTEROS SL
CIF B22147607
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MASCARO BALLESTEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MASCARO BALLESTEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mascaro Peñarrubia Camilo Gerardo | Apoderado | 20/02/2024 | |
Mascaro Peñarrubia Camilo Gerardo | Liquidador | 06/03/2023 | 20/02/2024 |
Ballesteros Rodriguez Trinidad | Consejero | 10/02/2010 | 06/03/2023 |
Ballesteros Rodriguez Trinidad | Secretario | 10/02/2010 | 06/03/2023 |
Jover Garcia Maria Del Carmen | Consejero | 10/02/2010 | 06/03/2023 |
Jover Garcia Maria Del Carmen | Consejero Delegado | 10/02/2010 | 06/03/2023 |
Mascaro Peñarrubia Camilo Gerardo | Consejero | 10/02/2010 | 06/03/2023 |
Mascaro Peñarrubia Camilo Gerardo | Presidente | 10/02/2010 | 06/03/2023 |
Ballesteros Rodriguez Trinidad | Administrador Unico | 10/02/2010 |
ACTOS BORME DE MASCARO BALLESTEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433, L 261, F 224, S 8, H HU 777, I/A 8 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433, L 261, F 224, S 8, H HU 777, I/A 8 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433, L 261, F 224, S 8, H HU 777, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433, L 261, F 224, S 8, H HU 777, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-22
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433, L 261, F 224, S 8, H HU 777, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-22
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-10-22
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433, L 261, F 224, S 8, H HU 777, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-22
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433, L 261, F 224, S 8, H HU 777, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433, L 261, F 224, S 8, H HU 777, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-22
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-22