MAS MAÑANAS INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Razón Social MAS MAÑANAS INVERSIONES SL
CIF B27340124
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 12/04/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAS MAÑANAS INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAS MAÑANAS INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Garcia Abuin | Administrador Solidario | 01/03/2011 | 25/11/2016 |
Garcia Abuin Antonio | Liquidador Solidario | 25/11/2016 | 25/11/2016 |
Garcia Abuin Jose Manuel | Administrador Solidario | 01/03/2011 | 25/11/2016 |
Garcia Abuin Jose Manuel | Liquidador Solidario | 25/11/2016 | 25/11/2016 |
Antonio Garcia Abuin | Administrador Solidario Suplente | 01/03/2011 | |
Mosteirin Castañer Alfredo Horacio | Administrador Solidario Suplente | 01/03/2011 |
ACTOS BORME DE MAS MAÑANAS INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 100, S 8, H LU 11107, I/A 3 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 100, S 8, H LU 11107, I/A 3 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-27
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 100, S 8, H LU 11107, I/A 3 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-27
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 100, S 8, H LU 11107, I/A 3 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- La adquisición, tenencia y administración de participaciones en otras sociedades. La prestación de servicios administrativos, contables, de implantación de técnicas comerciales e industriales, de administración, dirección y gestión de empresas y negocios, así como el procesamiento de datos por medio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 99, S 8, H LU 11107, I/A 2 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-27
- C/ TUY 39 ENT (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 99, S 8, H LU 11107, I/A 2 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-27
Capital Anterior: | 80.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 40.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 99, S 8, H LU 11107, I/A 2 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 99, S 8, H LU 11107, I/A 2 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-27
Administrador Solidario Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 99, S 8, H LU 11107, I/A 2 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-27