MAS BORRAS RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Anglaterra, 35
Código Postal 08228
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAS BORRAS RESIDENCIAL SL
CIF B63918932
Capital Social 156000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/09/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAS BORRAS RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAS BORRAS RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carretero Garcia Antonio | Apoderado | 27/06/2011 | 22/07/2021 |
Lopez Rosell Jonathan | Administrador Unico | 27/06/2011 | 22/07/2021 |
Rosell Llobet Gemma | Liquidador | 22/07/2021 | 22/07/2021 |
Rosell Llobet Gemma | Administrador Unico | 27/06/2011 |
ACTOS BORME DE MAS BORRAS RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 20, S 8, H B 312633, I/A 9 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 20, S 8, H B 312633, I/A 9 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 20, S 8, H B 312633, I/A 9 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
- CL INGLATERRA Num.35 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 19, S 8, H B 312633, I/A 8 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 156.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 19, S 8, H B 312633, I/A 7 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 17, S 8, H B 312633, I/A 6 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 17, S 8, H B 312633, I/A 5 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 17, S 8, H B 312633, I/A 5 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08