MARXUQUERA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARXUQUERA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MARXUQUERA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARXUQUERA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 23/10/2018 | 09/02/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 23/10/2018 | 09/02/2023 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 23/10/2018 | 09/02/2023 |
Bartra Rocabert Albert | Consejero | 23/10/2018 | 09/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/10/2013 | 09/02/2023 |
Martin Nieto Agustin | Vicesecretario No Consejero | 23/10/2018 | 09/02/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 31/07/2009 | 09/02/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 22/09/2017 | 09/02/2023 |
Sellas Druguet Jose | Liquidador | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
Sellas Druguet Jose | Consejero | 11/05/2012 | 09/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARXUQUERA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 30, S 8, H M 330705, I/A 34 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 30, S 8, H M 330705, I/A 34 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 30, S 8, H M 330705, I/A 34 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 30, S 8, H M 330705, I/A 34 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 30, S 8, H M 330705, I/A 34 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 30, S 8, H M 330705, I/A 33 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 29, S 8, H M 330705, I/A 32 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Organos de la Sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 29, S 8, H M 330705, I/A 31 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 27, S 8, H M 330705, I/A 30 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31532 , F 27, S 8, H M 330705, I/A 30 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28