MARVIK PAISANOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Castellón/Castello
Razón Social MARVIK PAISANOS SL
CIF B12805289
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARVIK PAISANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARVIK PAISANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Strekalov Viktor | Apoderado | 02/11/2016 | |
Strekalova Marina | Liquidador | 02/11/2016 | 02/11/2016 |
Strekalova Marina | Apoderado | 05/01/2009 | 02/11/2016 |
Strekalova Marina | Administrador Unico | 02/07/2009 | 02/11/2016 |
Palacios Mondragon Gonzalo | Administrador Unico | 05/01/2009 | 02/07/2009 |
Strekalova Marina | Administrador Unico | 05/01/2009 |
ACTOS BORME DE MARVIK PAISANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491, L 1053, F 158, S 8, H CS 30630, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491, L 1053, F 158, S 8, H CS 30630, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491, L 1053, F 158, S 8, H CS 30630, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491, L 1053, F 158, S 8, H CS 30630, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491, L 1053, F 158, S 8, H CS 30630, I/A 6 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-220-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491, L 1053, F 158, S 8, H CS 30630, I/A 5 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491, L 1053, F 158, S 8, H CS 30630, I/A 5 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-12