MARTOREN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 534
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MARTOREN SL
CIF B78600640
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martinez Lopez Nicolas
VINCULACIONES DE MARTOREN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTOREN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Lopez Cecilia | Consejero | 03/04/2013 | 14/04/2014 |
Martinez Lopez Nicolas | Presidente | 03/04/2013 | 14/04/2014 |
Martinez Lopez Nicolas | Consejero | 03/04/2013 | 14/04/2014 |
Martinez Lopez Pablo | Secretario | 03/04/2013 | 14/04/2014 |
Martinez Lopez Pablo | Consejero | 03/04/2013 | 14/04/2014 |
Lopez Ribe Marta Isabel | Administrador Unico | 03/04/2013 |
ACTOS BORME DE MARTOREN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6679 , F 224, S 8, H M 108727, I/A 11 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6679 , F 224, S 8, H M 108727, I/A 11 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6679 , F 223, S 8, H M 108727, I/A 10 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6679 , F 223, S 8, H M 108727, I/A 10 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6679 , F 223, S 8, H M 108727, I/A 10 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-46-28