MARTIOHN VENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Diaz Porlier, 105
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARTIOHN VENTURES SL
CIF B86007986
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 08/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARTIOHN VENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTIOHN VENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Henriksson John | Apoderado | 15/11/2012 | 14/12/2020 |
Sarralde Bajos Marta | Administrador Unico | 15/11/2012 | 14/12/2020 |
Sarralde Bajos Marta | Liquidador | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Henriksson John | Administrador Solidario | 30/09/2010 | 15/11/2012 |
Sarralde Bajos Marta | Administrador Solidario | 30/09/2010 | 15/11/2012 |
ACTOS BORME DE MARTIOHN VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 143, S 8, H M 506419, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 143, S 8, H M 506419, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 143, S 8, H M 506419, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 143, S 8, H M 506419, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
- C/ GENERAL DIAZ PORLIER 105 6º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 142, S 8, H M 506419, I/A 4 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
- ALOJAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE PAGINAS Y PLATAFORMAS TECNOLOGICAS. IMPRESION EN 3D, PLANIFICACION, DISEÑO, GESTION E IMPRESION DE PIEZAS EN 3D, PARA SU VENTA Y DISTRIBUCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 142, S 8, H M 506419, I/A 4 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Duración y retribución del cargo.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 142, S 8, H M 506419, I/A 4 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 141, S 8, H M 506419, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 141, S 8, H M 506419, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28107 , F 141, S 8, H M 506419, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28