MARTINEZ MARDARAZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO de Nueva Caravaca, 159
Código Postal 30400
Municipio Caravaca de la Cruz
Provincia Murcia
Razón Social MARTINEZ MARDARAZ SL
CIF B30716773
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARDARAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTINEZ MARDARAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Concepcion Martinez Delgado | Administrador Unico | 09/05/2018 | 01/06/2023 |
Concepcion Martinez Delgado | Liquidador | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
Juana Maria Gimeno Quesada | Administrador Solidario | 14/03/2016 | 09/05/2018 |
Luis Martinez Paredes | Administrador Solidario | 14/03/2016 | 09/05/2018 |
Luis Martinez Paredes | Administrador Unico | 14/03/2016 |
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARDARAZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-30
- PASEO NUEVA CARAVACA 159 (CARAVACA DE LA CRUZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 211, S 8, H MU 21944, I/A 4 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-30