MARTINEZ INMOBILIARIA ALCALA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Republica Dominicana, 4
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARTINEZ INMOBILIARIA ALCALA SL
CIF B81690869
Capital Social 150009.6 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MARTINEZ INMOBILIARIA ALCALA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARTINEZ INMOBILIARIA ALCALA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Redondo Juan | Secretario | 29/07/2014 | |
Lopez Redondo Juan | Consejero Delegado Solidario | 29/07/2014 | |
Lopez Redondo Juan | Consejero | 29/07/2014 | |
Martinez Gonzalez Jose Angel | Liquidador | 29/07/2014 | 29/07/2014 |
Masclans Solanas Esteban | Vicesecret. | 17/12/2012 | 29/07/2014 |
Masclans Solanas Esteban | Consejero Delegado | 17/12/2012 | 29/07/2014 |
Masclans Solanas Esteban | Consejero | 17/12/2012 | 29/07/2014 |
Vigil De Quiñones Mayoralgo Maria Pilar | Presidente | 10/06/2011 | 29/07/2014 |
Vigil De Quiñones Mayoralgo Maria Pilar | Consejero Delegado | 10/06/2011 | 29/07/2014 |
Vigil De Quiñones Mayoralgo Maria Pilar | Consejero | 10/06/2011 | 29/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARTINEZ INMOBILIARIA ALCALA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 128, S 8, H M 188683, I/A 9 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 128, S 8, H M 188683, I/A 9 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 128, S 8, H M 188683, I/A 9 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 128, S 8, H M 188683, I/A 9 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Consejero Delegado
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 127, S 8, H M 188683, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 127, S 8, H M 188683, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 127, S 8, H M 188683, I/A 7 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 127, S 8, H M 188683, I/A 7 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-28
- C/ REPUBLICA DOMINICANA 4, 1º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11996 , F 127, S 8, H M 188683, I/A 6 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28